Ursula Mehr
wohnhaft in Luzern, aus Ebikon Aktuelle Mandate: Pro Lungern-Obsee Verbundene Personen: Beat Hans Ming-Riebli, Rinaldo Kreuzer, Hans Bürgi und mehr So bleiben Sie über "Ursula Mehr" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Mehr"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Mehr" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Mehr"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Mehr leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Mehr arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Mehr
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Mehr
Publikationsnummer: HR02-1005126946, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Pro Lungern-Obsee, in Lungern, CHE-110.380.897, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S.12, Publ. 4457482).
Domizil neu:
c/o Paul Imfeld-Gander, Lenggasse 5, 6078 Lungern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Paul, von Lungern, in Lungern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Mathias, von Lungern, in Lungern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fries, Arthur, von Steinen, in Wilen (Sarnen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Matthias, von Gelfingen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogler, Thomas, von Lungern, in Lungern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehr, Ursula, von Ebikon, in Luzern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld-Gander, Paul, von Lungern, in Lungern, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kreuzer, Rinaldo, von Obergoms und Bettmeralp, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Zumstein, David, von Lungern, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bürgi, Hans, von Lungern, in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Linder, Niklaus, von Brienz (BE), in Lungern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 5370774, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schöpfer & Mehr GmbH, in Kriens, CH-100.4.021.426-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2009, S. 11, Publ. 5220450).
Firma neu:
Schöpfer & Mehr GmbH in Liquidation. Mitteilungen erfolgen brieflich. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.11.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liquidationsadresse:
c/o Bruno Schöpfer, Weinberglistrasse 71, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, Bruno, von Kriens, in Luzern, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Einzelprokura];
Mehr, Ursula, von Ebikon, in Luzern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].