Ernst Matzinger
wohnhaft in Seuzach, aus Rüdlingen Aktuelle Mandate: Ernst Matzinger AG in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ernst Matzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Matzinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ernst Matzinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ernst Matzinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ernst Matzinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ernst Matzinger arbeiten
Malereibetrieb
Malereibetrieb
Privatpersonen mit dem Namen Ernst Matzinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Matzinger
Publikationsnummer: HR02-1005322613, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ernst Matzinger AG, in Seuzach, CHE-102.672.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845162).
Firma neu:
Ernst Matzinger AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.10.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzinger, Ernst, von Rüdlingen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6702098, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ernst Matzinger AG, in Winterthur, CH-020.3.002.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 24, Publ. 5265364).
Statutenänderung:
02.05.2012.
Sitz neu:
Seuzach.
Domizil neu:
Seebühlstrasse 14c, 8472 Seuzach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matzinger, Marlies, von Rüdlingen, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzinger, Ernst, von Rüdlingen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].