Mike Malikovski
wohnhaft in Biel/Bienne, aus Basel Aktuelle Mandate: M & M Baugenossenschaft in Liq. Verbundene Personen: Ismail gen. Georgio Malikovski So bleiben Sie über "Mike Malikovski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mike Malikovski"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Mike Malikovski" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Mike Malikovski"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Mike Malikovski leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Mike Malikovski arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Mike Malikovski
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Mike Malikovski
Publikationsnummer: HR02-1004983189, Handelsregister-Amt Bern, (36)
M & M Baugenossenschaft, in Nidau, CHE-497.933.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055315).
Firma neu:
M & M Baugenossenschaft in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.02.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malikovski, Mike, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3995361, Handelsregister-Amt Bern, (36)
LUXLINER Genossenschaft, in Bern, CHE-497.933.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2269947).
Statutenänderung:
05.12.2017.
Firma neu:
M & M Baugenossenschaft.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Ipsachstrasse 10, 2560 Nidau.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubieten, insbesondere auch für Familien, Behinderte und Betagte. Die Genossenschaft kann auch Räume für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stellen. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität. Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch sorgfältigen und laufenden Unterhalt sowie periodische Erneuerung der bestehenden Bauten und durch Unterstützung von Genossenschaftern.
Die Genossenschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichen Zweckbestimmungen beteiligen und kann alle Tätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Genossenschaft in Zusammenhang stehen und diesen zu fördern geeignet sind, wie insbesondere:
Die Beratung von Mitgliedern und Dritten in allen Fragen, insbesondere rechtlichen, rund um den Bau und das Bauen. Die Genossenschaft kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, Fremdliegenschaften sanieren oder sich an Neubauten beteiligen. Die Genossenschaft kann auch Mitglieder in geschäftlichen Schwierigkeiten sanieren und dazu alle nötigen Vorkehren bei Bedarf in ihrem Namen zugunsten des Mitgliedes treffen. Es wird in diesen Fällen ein Sanierungsplan mit dem Mitglied vereinbart. Sie führt insbesondere einen Fonds zur Unterstützung und Sanierung von Genossenschaftern und einen Unterstützungsfonds für Genossenschafter im Pensionsalter und erlässt dazu die nötigen Reglemente (Fonds Alters- und Härtefälle). Die Genossenschaft kann die Administration und den Zahlungsverkehr für andere Gesellschaften im Auftrag übernehmen. Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Lukas Matthias, von Innertkirchen, in Moosseedorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Loher, David, von Oberriet (SG), in Mols (Quarten), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilg, Walo Conrad, von Salenstein, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malikovski, Ismail, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Malikovski, Mike, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
El Benna, Fehmi, von Solothurn, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.