André Leitner
wohnhaft in Carouge, aus Bolligen Aktuelle Mandate: Fondation immobilière de la Ville de Carouge Verbundene Personen: Aurèle Luc Müller, Didier Lauret, Arnaud Ducellier und mehr So bleiben Sie über "André Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Leitner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "André Leitner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "André Leitner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen André Leitner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen André Leitner arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen André Leitner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: André Leitner
Publikationsnummer: 5601294, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leal Holding AG, in Zürich, CH-020.3.915.855-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 30, Publ. 5507808).
Statutenänderung:
16.04.2010.
Firma neu:
RELEAL AG.
Sitz neu:
Oberengstringen.
Domizil neu:
Fabrikstrasse 4, 8102 Oberengstringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Architektur und der Bauplanung im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Alfred, von Grindelwald, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leitner, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5307742, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Leal Architektur AG, in Oberengstringen, CH-020.3.000.987-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2002, S. 20, Publ. 309870).
Statutenänderung:
22.06.2009.
Firma neu:
Leal Architektur AG in Liquidation.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Architektur, der Bauplanung und -ausführung sowie die Tätigkeit als Total- und Generalunternehmerin im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Niederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen.
Aktien neu:
80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 200 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 100.00(Stimmrechtsaktien), 80 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Regensburger, Peter, von Zürich ,in Brunegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer-Etienne AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Alfred, von Grindelwald, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leitner, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3738334, Handelsregister-Amt Bern, (36)
CSP AG Competence Solutions Projects, Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-035.9.030.547-5, Anbieten von Dienstleistungen im Bereich Informatik und Organisation, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2004, S. 3, Publ. 2193480).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, André, von Bolligen, in Bolligen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josi, Roland, von Adelboden, in Bern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.