Richard H. H. Lehner
wohnhaft in Sion, aus Bürchen Aktuelle Mandate: Theologen-Konvikt Salesianum, Freiburg Verbundene Personen: Nicolas Paul Corpataux, Pius Reinhold Gemperli, Jürg Stuker und mehr So bleiben Sie über "Richard H. H. Lehner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard H. H. Lehner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Richard H. H. Lehner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Richard H. H. Lehner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Richard H. H. Lehner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Richard H. H. Lehner arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Richard H. H. Lehner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Richard H. H. Lehner
Publikationsnummer: HR02-1005998680, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Lehner AG, Schreinerei, in Bürchen, CHE-107.025.467, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Ried-Brig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Hubert, von Bürchen, in Leuk, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005390468, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005141530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Genoud, Louis Philippe, genannt Philippe, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rotzer, Daniel, von Gampel-Bratsch, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR01-1005141530, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Priesterseminar Sitten, in Sion, CHE-440.514.431, Rue de la Tour 12, 1950 Sion, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
27.08.1964. 30.10.2014. 22.03.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Bereitstellung der materiellen Mittel, die für die Ausbildung der künftigen Priester für das Bistum Sitten erforderlich sind. Die Ausbildung umfasst die menschliche, geistliche, wissenschaftliche und kulturelle sowie die pastorale Bildung.
Aufsichtsbehörde:
Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Auf-sicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Lehner, Richard, von Bürchen, in Sion, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vergère, Stéphane, von Vétroz, in Vétroz, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Pierre Yves, von Semsales, in Sion, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.