Benjamin Lack
wohnhaft in Moutier, aus Obergösgen Aktuelle Mandate: ChaufferAuBois Sàrl en liquidation Verbundene Personen: Sibylle Lack So bleiben Sie über "Benjamin Lack" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Benjamin Lack"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Benjamin Lack" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Benjamin Lack"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Benjamin Lack leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Benjamin Lack arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Benjamin Lack
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Benjamin Lack
Publikationsnummer: HR02-1005768973, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ChaufferAuBois Sàrl, à Moutier, CHE-152.166.921, société à responsabilité limitée (No. FOSC 250 du 23.12.2016, Publ. 3243299).
Nouvelle raison sociale:
ChaufferAuBois Sàrl en liquidation.
Autres adresses:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2503 Biel/Bienne. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 05.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle];
Lack, Sibylle, de Obergösgen, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée, avec signature individuelle];
BVConsult SA (CHE-412.528.209), à Biel/Bienne, liquidatrice.
Publikationsnummer: 4198391, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stûv Helvetica SA, à Moutier, CHE-106.575.647, société anonyme (No. FOSC 51 du 14.03.2016, Publ. 2720659).
Modification des statuts:
28.03.2018.
Nouveau siège:
Biel/Bienne.
Nouvelle adresse:
c/o BVConsult SA, Rue de Flore 5, 2502 Biel/Bienne.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Vincent, de Les Genevez (JU), à Nods, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3519549, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lack Cheminées SA, à Moutier, CHE-115.017.300, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2016, Publ. 3125361).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lack, Benjamin, de Obergösgen, à Moutier, vice-président, avec signature individuelle;
Lack-Bonjour, Monique, de Obergösgen, à Moutier, administratrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lab, Dimitri, de Les Bois, à Corcelles BE, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle].