Yves Norbert Kurfürst
wohnhaft in Jona, aus Kirchberg (SG) Aktuelle Mandate: Allemann Sieb- und Offsetdruck AG, Netstal in Liquidation, Arpagaus Textil GmbH und mehr Verbundene Personen: Michel Kurfürst, Michel Kurfürst, Michel Kurfürst und mehr So bleiben Sie über "Yves Norbert Kurfürst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Norbert Kurfürst"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Norbert Kurfürst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Norbert Kurfürst"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Norbert Kurfürst leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Norbert Kurfürst arbeiten
Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Herstellung Textilien (ohne Kleidung)
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Herstellung Textilien (ohne Kleidung)
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Yves Norbert Kurfürst
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Norbert Kurfürst
Publikationsnummer: 4199067, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Blachen+Storen GmbH Rapperswil-Jona(Blachen+Storen Sàrl Rapperswil-Jona) (Blachen+Storen Sagl Rapperswil-Jona) (Blachen+Storen Ltd liab. Co Rapperswil-Jona), in Rapperswil-Jona, CHE-149.944.486, Spinnereistrasse 16, 8640 Rapperswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.03.2018, 19.04.2018.
Zweck:
Herstellung, Vertrieb und Montage von Blachen, Storen und Jalousien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kurfürst, Yves Norbert, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kurfürst, Michel, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2491047, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Allemann Sieb- und Offsetdruck AG, Netstal, in Glarus, CHE-102.200.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 934655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann-Disch, Rudolf, von Breitenbach, in Braunwald (Glarus Süd), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Allemann-Disch, Rosa, von Breitenbach, in Braunwald (Glarus Süd), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurfürst, Yves Norbert, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2229301, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Blitzdruck GmbH, in Schaffhausen, CHE-201.046.419, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2144539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Jan-Joël, genannt Jan, von Berg am Irchel, in Steckborn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurfürst, Yves, von Kirchberg SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
dpcreklamen GmbH (CHE-109.847.724), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.