Gabriela Manuela Künzli
wohnhaft in Roggwil, aus Murgenthal und Lengnau (AG) Aktuelle Mandate: Tonfilm-Theater Capitol AG, Künzli Kraftwerk AG Verbundene Personen: Elisabeth Künzli-Reist, Rolf Künzli, Elisabeth Künzli-Reist und mehr So bleiben Sie über "Gabriela Manuela Künzli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriela Manuela Künzli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Gabriela Manuela Künzli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Gabriela Manuela Künzli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Gabriela Manuela Künzli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Gabriela Manuela Künzli arbeiten
Betreiben von Kinos
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Betreiben von Kinos
Erzeugung von und Versorgung mit Elektrizität
Privatpersonen mit dem Namen Gabriela Manuela Künzli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Gabriela Manuela Künzli
Publikationsnummer: HR02-1005145470, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kino Rex AG, in Murgenthal, CHE-107.105.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, S.0, Publ. 6774922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Ulrich, von Sumiswald, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Gabriela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Heinz, von Sumiswald, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Daniel, von Sumiswald, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Reist, Daniel, in Murgenthal].
Publikationsnummer: 6780262, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Künzli Kraftwerk AG, in Wynau, CH-053.3.008.207-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 3, Publ. 5543450).
Statutenänderung:
10.07.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Wasserkraftwerkes Holzloch, die Produktion und den Verkauf von elektrischer Energie sowie den Handel mit elektro- und elektronischen Geräten und Zubehör. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an andern Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sachübernahme: gemäss Sachübernahmevertrag vom 17.11.1989: unentgeltliche Uebernahme der Wasserkraftwerkanlage Holzloch an der Murg.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-241.9.008.853-5), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Gabriela Manuela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Künzli, Gabriela, von Murgenthal, in Wynau (Obermurgenthal)].
Publikationsnummer: 6774922, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Kino Rex AG, in Murgenthal, CH-400.3.909.096-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 2, Publ. 5723576).
Statutenänderung:
27.06.2012.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften und Betrieb eines Tonfilmtheaters;
kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli-Reist, Elisabeth, von Murgenthal und Sumiswald, in Wynau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Rolf, von Murgenthal, in Wynau, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Heinz, von Sumiswald, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Reist, Daniel, von Sumiswald, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Künzli, Gabriela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift [bisher: von Murgenthal, in Wynau].