Dr. med. Werner Friedrich Kübler
wohnhaft in Otelfingen, aus Zollikon Aktuelle Mandate: Spital Bülach AG, Bethesda Spital AG und mehr Verbundene Personen: Regula Aeschlimann Wirz, Karl Jens Diele, Jürg Albert Meier und mehr So bleiben Sie über "Dr. med. Werner Friedrich Kübler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. med. Werner Friedrich Kübler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. med. Werner Friedrich Kübler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. med. Werner Friedrich Kübler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Werner Friedrich Kübler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Werner Friedrich Kübler arbeiten
Betreiben von Krankenhäusern
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Betreiben von Krankenhäusern
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Werner Friedrich Kübler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Werner Friedrich Kübler
Publikationsnummer: HR02-1005568929, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Bethesda Spital AG, in Basel, CHE-115.313.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger Keel, Dr. Rahel, von Heiden und Rebstein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Dr. Werner Friedrich, von Zollikon, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Thomas, von Steffisburg, in Ostermundigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gisler, Isabelle, von Basel, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Padiyath, Dr. Rakesh, von Rüschegg, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werfeli, Martin, von Bottenwil, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005548251, Handelsregister-Amt Bern, (36)
solutions tarifaires suisses sa, in Muri bei Bern, CHE-263.055.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519437).
Statutenänderung:
17.08.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Waisenhausplatz 25, 3011 Bern. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Heinz, von Trachselwald, in Klosters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moret, Isabelle, von Clarmont, in Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Martin, von Glarus Nord, in Glarus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Werner, von Zollikon, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nold Rebetez, Verena, von Chur, in Hausen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR01-1005139730, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Clarunis AG (Clarunis Ltd), in Basel, CHE-463.677.104, Kleinriehenstrasse 30, 4058 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Medizinaldienstleistungen insbesondere in der Viszeralchirurgie und der Gastroenterologie in den Bereichen der einfachen, spezialisierten sowie der hochspezialisierten Versorgung. Die Gesellschaft trägt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen, die sie selbst von der Universität Basel und anderen staatlichen Universitäten erhält, zur universitären Lehre und Forschung bei. Die Tätigkeit der Clarunis ist gemeinnützig und dient öffentlichen Zwecken.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Cron, Raymond, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bumbacher, Robert Jan Alexander, von Riehen, in Reinach (BL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Dr. Werner Friedrich, von Zollikon, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Himmelrich-Rude, Mechthild Maria, von Emmen, in Bremgarten bei Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heim, Prof. Dr. med. Markus, von Gelterkinden, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin;
Pflimlin, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Koetzingue (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin;
Simon Heckendorn, Nicole, von Basel, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin;
von Flüe, Prof. Dr. med. Markus, von Sachseln, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsführerin;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.