Franz Kendlbacher
wohnhaft in Gams, aus Gams Aktuelle Mandate: LISU Anstalt Verbundene Personen: Thomas Andrea Kendlbacher So bleiben Sie über "Franz Kendlbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Franz Kendlbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Franz Kendlbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Franz Kendlbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Franz Kendlbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Franz Kendlbacher arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Franz Kendlbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Franz Kendlbacher
Publikationsnummer: 3230685, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Effectus Beteiligungs AG, in Gossau SG, CHE-267.743.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6487554).
Statutenänderung:
06.12.2016.
Firma neu:
Wäger AG.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Oberwaldstrasse 3, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Ausführung von Stark- und Schwachstrominstallationen, Hochspannungs- und Verteilanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Hans Peter, von Gais, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Markus, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Markus, von Eschenbach SG, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 1891879, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Montagen AG TCH, in Wartau, CHE-107.900.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1875921).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1891871, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kelag AG, in Sennwald, CHE-110.115.622, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1866211).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kendlbacher, Thomas, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].