Fredy Jost
wohnhaft in Cham, aus Luzern Aktuelle Mandate: Teletrend AG Verbundene Personen: Markus Ruoss, Beat Huwiler, Monika Himmelsbach So bleiben Sie über "Fredy Jost" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fredy Jost"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fredy Jost" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fredy Jost"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fredy Jost leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fredy Jost arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Fredy Jost
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fredy Jost
Publikationsnummer: HR02-1005377206, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landw. Genossenschaft Engelburg, in Gaiserwald, CHE-100.925.714, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S.19, Publ. 4552394).
Firma neu:
Landw. Genossenschaft Engelburg in Liquidation.
Domizil neu:
Locherhof 665, 9032 Engelburg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Pflichten: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Uebernahme mindestens eines Anteilscheines]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.05.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wick, Rudolf genannt Ruedi, von Zuzwil (SG), in Engelburg (Waldkirch), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eberle, Urs, von Häggenschwil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Edelmann, Bernd, von Hohentannen, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Eicher, Josef, von Gommiswald, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Ernetschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Fredy, von Wynigen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wick, Rudolf, genannt Ruedi, von Zuzwil (SG), in Engelburg (Waldkirch), Liquidator, mit Einzelunterschrift. [Anpassung der Funktionen aufgrund geänderter Eintragungspraxis.]
Publikationsnummer: 4552394, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landw. Genossenschaft Engelburg, in Gaiserwald, CH-320.5.001.836-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2000, S. 1384).
Statutenänderung:
19.02.2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Paul jun., von Alt St. Johann, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büchler, Josef, von Appenzell, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eicher, Josef, von Ernetschwil, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Fredy, von Wynigen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.