Thomas Jacobi
wohnhaft in Ittigen, aus Günsberg Aktuelle Mandate: Premium Light Systems GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Michael Suter So bleiben Sie über "Thomas Jacobi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Jacobi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Jacobi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Jacobi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Jacobi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Jacobi arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Jacobi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Jacobi
Publikationsnummer: HR02-1006115934, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Imastrag Holding AG, in Bern, CHE-101.398.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobi, Thomas, von Günsberg, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005180566, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Imastrag Holding AG, in Bern, CHE-101.398.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632273).
Statutenänderung:
06.05.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Unternehmungen irgendwelcher Art im In- und Ausland, der Erwerb von Wertschriften, die dauernde Verwaltung dieser Beteiligungen und Wertschriften sowie die Finanzierung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Patent- und Know-How-Rechte erwerben und verwerten sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann sich insbesondere auch an anderen Gesellschaften beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben und solche gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten, renovieren, vermieten und veräussern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacobi, Thomas, von Günsberg, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 984737, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bernaplan AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.011.786-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2010, S. 3, Publ. 5747442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobi, Thomas, von Günsberg, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.