Kilian Huber
wohnhaft in Röschenz, aus Brislach Aktuelle Mandate: Kilian Huber GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Kilian Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Huber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kilian Huber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kilian Huber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kilian Huber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kilian Huber arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Kilian Huber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kilian Huber
Publikationsnummer: HR01-1006029916, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Saunaare GmbH, in Bern, CHE-242.149.790, Wildermettweg 51, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Handel in den Bereichen Sauna, Wellness und Events sowie damit verbundenen Nebentätigkeiten wie Verkaufsladen, Onlinestore und Gastronomie. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 26.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gerner, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Arnold, Luca, von Ried-Brig, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ehrler, Guy Oliver Philipp, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Huber, Kilian Martin, von Walenstadt, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogt, Stefan, von Buchegg, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005047890, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
red point accessories GmbH, in Röschenz, CHE-116.157.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963448).
Statutenänderung:
09.12.2020.
Firma neu:
Kilian Huber GmbH.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder via E-Mail an die zuletzt im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Gesellschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Clémence Manon, von Burg im Leimental, in Röschenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Kilian, von Brislach, in Röschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2601860, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HB Montatech GmbH, in Dittingen, CH-280.4.002.803-4, Betrieb einer Montagefirma für Stahl-, Metall- und Fassadenbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 7).
Statutenänderung:
13.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Kilian, von Brislach, in Laufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buser, Pascal, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Buser, Thomas, von Lauwil, in Dittingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].