Urs Walter Heiniger
wohnhaft in Seon, aus Affoltern im Emmental Aktuelle Mandate: Raplan Solothurn AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Urs Walter Heiniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Walter Heiniger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Walter Heiniger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Walter Heiniger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Walter Heiniger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Walter Heiniger arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Walter Heiniger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Walter Heiniger
Publikationsnummer: 5951542, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lüthi Baukeramik GmbH, in Grenchen, CH-254.4.000.796-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 15, Publ. 5321906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs, von Affoltern im Emmental, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lüthi, Hans, von Rüderswil, in Plasselb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Fritz, von Rüderswil, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Peter, von Grossaffoltern, in Wiler bei Seedorf (Seedorf BE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Hefti-Lüthi, Pia, von Schwanden GL, in Ins, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5130658, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OMD Assekuranz GmbH, in Kloten, CH-020.4.027.212-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 20, Publ. 2396562).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Emil-Oprecht-Strasse 9, 8050 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs Walter, von Affoltern im Emmental, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seddiq, Karoline Ursula, von Stein AR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mrad, Inessa, belarussische Staatsangehörige, in Kloten, mit Einzelprokura;
Meier, Marco Heinz, von Koblenz, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 3428086, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
WM AG, in Solothurn, CH-097.3.000.323-1, Führen einer Beratungsfirma in den Bereichen Treuhand, Versicherungen, Finanzen und EDV sowie im Verwalten von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 8, Publ. 3068868).
Statutenänderung:
14.06.2006.
Firma neu:
Raplan Solothurn AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser-Hostettler, Marlis, von Dürrenroth, in Luterbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryser, Stefan, von Dürrenroth, in Luterbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TANDURA-TREUHAND, in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Urs, von Affoltern im Emmental, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solobroke AG, in Solothurn, Revisionsstelle.