Hermann Hasler
wohnhaft in Neukirch (Egnach), aus Altstätten Aktuelle Mandate: Haruga AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hermann Hasler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hermann Hasler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hermann Hasler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hermann Hasler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hermann Hasler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hermann Hasler arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Hermann Hasler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann Hasler
Publikationsnummer: HR02-1005906604, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Hermann Hasler AG, in Egnach, CHE-103.723.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, S.0, Publ. 6724436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Hermann, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Robert, von Zürich, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäckle, Hans, von Zürich, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005056651, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Uniseo AG, bisher in Teufen (AR), CHE-327.296.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982563).
Statutenänderung:
25.11.2020.
Firma neu:
Haruga AG.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Gristen 1, 9315 Neukirch (Egnach).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Laupenstrasse 20, 3008 Bern]. [gestrichen: Dohlenweg 28, 8050 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Management, Verkaufs- und Vertriebsunterstützung, Tanz- und Eventbereich sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bremgartner, Remo, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Eichberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyalistras, Dimitrios, von Gams, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mégel, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Hermann, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2727194, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Klimova AG, in Unteriberg, CH-020.3.914.916-9, Planung, Fabrikation und Montage von Apparaten der Klima-, Lüftungs- und Wärmetechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 18.07.1997, S. 5107).
Firma neu:
Klimova AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.2.2005 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
bei Beat Hasler, Chrüzacherweg 2, 5612 Villmergen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Hermann, von Hellikon, in Muri AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Unteriberg, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Beat, von Hellikon, in Villmergen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.