Roland Guntern
wohnhaft in Reckingen, aus Goms Aktuelle Mandate: REGURO GmbH, Genossenschaft "Alt-Reckingen" Verbundene Personen: Arnold Otto Lagger, Ulrich Armin Bürgi, Fernando Theophil Carlen und mehr So bleiben Sie über "Roland Guntern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Guntern"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Guntern" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Guntern"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Guntern leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Guntern arbeiten
Gebäudebau und Unterhalt
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Gebäudebau und Unterhalt
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Roland Guntern
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Guntern
Publikationsnummer: HR01-1005537938, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
REGURO GmbH, in Goms, CHE-187.199.631, Rottenweg 261, 3998 Reckingen VS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Übernahme und Ausführung von sämtlichen Arbeiten, Reparaturen und Dienstleistungen im Bereich Aus- und Umbau, Transporte, Winterdienst sowie allgemeine Umgebungs- und Unterhaltsarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.07.2022 Maschinen und Gerätschaften zum Preis von CHF 30'000.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 10'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter. Gemäss Erklärung vom 02.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Guntern, Roland, von Goms, in Reckingen VS (Goms), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4249989, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Genossenschaft Alt-Reckingen-Gluringen, in Reckingen-Gluringen, CHE-101.812.047, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270779).
Sitz neu:
Goms.
Domizil neu:
c/o Bernhard Schmid, Engelmatt 6, Hotel Glocke, 3998 Reckingen VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garbely, Klaus, von Reckingen-Gluringen, in Reckingen VS (Goms), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Goms), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jossen, Daniel Werner, von Reckingen-Gluringen, in Reckingen VS (Goms), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Bernhard, von Ausserberg, in Reckingen VS (Goms), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntern, Roland, von Goms, in Reckingen VS (Goms), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggs, Marie Therese , von Goms, in Reckingen VS (Goms), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Reckingen-Gluringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Jerjen, William Paul, von Goms, in Reckingen VS (Goms), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Reckingen-Gluringen, in Reckingen-Gluringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].