Ali Güldal
wohnhaft in Balgach, aus Balgach Aktuelle Mandate: Moosacker Immobilien AG, Büro Güldal Balgach Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ali Güldal" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ali Güldal"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ali Güldal" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ali Güldal"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ali Güldal leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ali Güldal arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Erbringung übriger Dienstleistungen für Unternehmen
Privatpersonen mit dem Namen Ali Güldal
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ali Güldal
Publikationsnummer: HR02-1005646003, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GFG Invest AG, in Balgach, CHE-341.901.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394432).
Domizil neu:
Hauptstrasse 106a, 9436 Balgach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güldal, Ali, von Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005431532, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Moosacker Immobilien AG, in Diepoldsau, CHE-114.595.793, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928317).
Statutenänderung:
04.03.2022.
Sitz neu:
Balgach.
Domizil neu:
Turnhallestrasse 6, 9436 Balgach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft befasst sich mit der Erstellung, der Bewirtschaftung, der Entwicklung und dem Kauf sowie der Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Sie besorgt die Verwaltung von Immobilien und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwenk-Willi, Urs, von Mels, in Gais, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässer, Franz, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Güldal, Ali, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1005394432, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
GFG Invest AG, in Balgach, CHE-341.901.528, c/o Ali Güldal, Turnhallestrasse 6, 9436 Balgach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft befasst sich mit der Erstellung, der Bewirtschaftung, der Entwicklung und dem Kauf sowie der Veräusserung von Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland. Sie besorgt die Verwaltung von Immobilien und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Die Gesellschaft kann darüber hinaus alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die der Gesellschaft direkt oder indirekt förderlich sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Güldal, Ali, von Balgach, in Balgach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Christian, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forrer, Roger, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutjahr-Preisig, Severin, von Schwellbrunn, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.