Sigrun Gudjonsdottir
wohnhaft in Berikon, aus Island Aktuelle Mandate: Sigrun GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Sigrun Gudjonsdottir" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sigrun Gudjonsdottir"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sigrun Gudjonsdottir" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sigrun Gudjonsdottir"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sigrun Gudjonsdottir leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sigrun Gudjonsdottir arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Sigrun Gudjonsdottir
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sigrun Gudjonsdottir
Publikationsnummer: 924459, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Sigrun GmbH, in Berikon, CHE-188.920.555, Lielisloo 8, 8965 Berikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2013.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung, Fotografie und Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 03.06.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gudjonsdottir, Sigrun, isländische Staatsangehörige, in Berikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6164976, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sportwelding GmbH, in Schlieren, CH-020.4.030.603-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 28, Publ. 5980418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gudjonsdottir, Sigrun, isländische Staatsangehörige, in Berikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plasonig, Dr. Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5508204, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MTeCH Innovation GmbH, in Schlieren, CH-020.4.030.603-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 26, Publ. 5335850).
Statutenänderung:
05.02.2010.
Firma neu:
Sportwelding GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beurteilung und Bewertung von Technologien insbesondere im Bereich der Sportmedizin sowie den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann Know-how, Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie Joint Ventures abschliessen Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plasonig, Dr. Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 780 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 78'000.00];
Gudjonsdottir, Sigrun, isländische Staatsangehörige, in Berikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
GP International AG (CH-020.3.021.397-9), in Risch, Gesellschafterin, mit ohne Zeichnungsberechtigung, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:GP International AG, in Zürich, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 22'000.00].