Nicolas Grossenbacher
wohnhaft in Bévilard, aus Hasle bei Burgdorf Aktuelle Mandate: Grossenbacher Nicolas NICOTHERM Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Nicolas Grossenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Grossenbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Grossenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Grossenbacher"
|
|
Nicolas Grossenbacher
wohnhaft in Oensingen, aus Ochlenberg Aktuelle Mandate: Sunnehof Versicherungen GmbH Verbundene Personen: Karin Grossenbacher So bleiben Sie über "Nicolas Grossenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Grossenbacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nicolas Grossenbacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nicolas Grossenbacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nicolas Grossenbacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nicolas Grossenbacher arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Sonstige Bautätigkeit
Erbringen von Dienstleistungen für Versicherungen und Pensionskassen
Privatpersonen mit dem Namen Nicolas Grossenbacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nicolas Grossenbacher
Publikationsnummer: HR02-1005645846, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Sunnehof Versicherungen GmbH, in Oensingen, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Hans, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Karin, von Laupersdorf, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005321823, Handelsregister-Amt Bern, (36)
juan gro harmony ag, in Muri bei Bern, CHE-235.297.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Nicolas Don, von Trachselwald, in Gümligen (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Jürg, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Anouk Sylvie, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 3775295, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
H. Probst Versicherungen GmbH, in Laupersdorf, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, Publ. 5883442).
Statutenänderung:
20.09.2017.
Firma neu:
Sunnehof Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Brunnenweg 3, 4702 Oensingen.
Zweck neu:
Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen wie Finanzierung, Kredit- und Hypothekarkreditvermittlung sowie Kapitalanlagen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Madeleine, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.