Eléonore Gonnet
wohnhaft in Vernier, aus Château-d'Oex Aktuelle Mandate: CODHA Coopérative de l'habitat associatif Verbundene Personen: David Milione, Joël Rochat, Marjorie Septier und mehr So bleiben Sie über "Eléonore Gonnet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eléonore Gonnet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eléonore Gonnet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eléonore Gonnet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eléonore Gonnet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eléonore Gonnet arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Eléonore Gonnet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eléonore Gonnet
Publikationsnummer: 3689726, Handelsregister-Amt Wallis
Easymarkt Le Magasin Sàrl, précédem. à Genève, CH-660.1.616.004-8, société à responsabilité limitée (FOSC no 68 du 06.04.2006, p. 9). Statuts initiaux du 14.07.2004 modifiés la dernière fois le 10.03.2006.
Modification des statuts:
11.12.2006.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Route de Saragoux 16, 1920 Martigny.
But:
commerce de détail alimentaire et non alimentaire.
Capital social:
CHF 20'000.--.
Organe de publication:
FOSC. Capital social entièrement libéré [comme précédemment].
Personne et signature radiée:
Gonnet, Eléonore, de Château-d'Oex, à Ville-la-Grand (F), gérante, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 1'000.-- [comme précédemment];
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, gérant, avec signature collective à deux [comme précédemment];
STATE DEVELOPMENT SA, à Martigny, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [comme précédemment].
Publikationsnummer: 2977438, Handelsregister-Amt Wallis
GENESIS 22 HOLDING INTERACTIVE-STATE DEVELOPMENT SA, à Martigny, CH-621.3.006.776-7, prise de participations dans des sociétés suisses ou étrangères à vocation commerciale, industrielle ou financière (FOSC no 116 du 20.06.2003, p. 16, publ. 1045234).
Personnes et signatures radiées:
Moret, Georges, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Gonnet, Eléonore, de Château-d'Oex, à Carouge GE, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Saxon, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Collonge-Bellerive];
Zen Ruffinen, Michel, de Loèche, à Sion, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 1045234, Handelsregister-Amt Wallis
GENESIS 22 HOLDING INTERACTIVE-STATE DEVELOPMENT SA, à Martigny, prise de participations dans des sociétés suisses ou étrangères à vocation commerciale, industrielle ou financière (FOSC no 97 du 22.05.2003, p. 16, publ. 1001946).
Inscription ou modification de personnes:
Gonnet, Jean-Claude, citoyen français, à Collonge-Bellerive, président, avec signature collective à deux;
Moret, Georges, de Martigny, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Gonnet, Eléonore, de Château-d'Oex, à Carouge GE, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice unique, avec signature individuelle].