Beat Gfeller
wohnhaft in Merligen, aus Röthenbach im Emmental Aktuelle Mandate: BAMO Bau und Montage GmbH, Gfeller Bauplanungs AG Verbundene Personen: Theo Inäbnit, Esther Freiburghaus, Hans-Peter Gfeller So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
|
|
Beat Gfeller
wohnhaft in Feuerthalen, aus Bern Aktuelle Mandate: Let's solve it GmbH Verbundene Personen: Iris Gfeller So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
|
|
Beat Gfeller
wohnhaft in Busswil BE, aus Vechigen Aktuelle Mandate: Eurotop Dienstleistungen AG, pets hairaway Gfeller Verbundene Personen: Susanna Gfeller So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Beat Gfeller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Beat Gfeller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Beat Gfeller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Beat Gfeller arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Betreiben von Tonstudios
Handel (sonstiges)
Sonstige Bautätigkeit
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Betreiben von Tonstudios
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Beat Gfeller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Beat Gfeller
Publikationsnummer: HR02-1006104119, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TIXI Zürich, Fahrdienst für Menschen mit Behinderung, in Zürich, CHE-104.647.313, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2023, Publ. 1005828471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Hans-Peter, von Hasliberg, in Geroldswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Beatrice, von Basel, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Ursula, von Schönengrund, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Urs, von Wädenswil, in Wetzikon (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bork-Dubois, Laura, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Daniel, von Lützelflüh, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1006085415, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Drogerie Steinhölzli AG, in Köniz, CHE-106.569.859, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777450).
Firma neu:
Drogerie Steinhölzli AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Beatrice, von Signau, in Steffisburg, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005903945, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
HOLINGER AG, in Liestal, CHE-105.956.432, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Jürg, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschui, Dr. Manfred, von Derendingen, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Beat, von Vechigen, in Wabern (Bern), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiederkehr, Peter, von Illnau-Effretikon, in Embrach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisele-Bärtsch, Esther, von Winterthur, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasnacht, Walter, von Muntelier, in Clarens (Montreux), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleury, Pascal, von Bolligen und Laufen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häfelfinger, Walter, von Tenniken, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nellen, Fabian Reto, von Baltschieder, in Brig-Glis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Olschewski, André, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Flavio Marco, von Stabio, in Arisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Streit, Simon, von Belp, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Züllig, Stephanie, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Pascal Frédéric, von Basel, in Ettingen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Richard, von Varen und Leukerbad, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habegger, Franziska, von Sils im Domleschg, in Diegten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rubin, Didier, von Reichenbach im Kandertal, in Chavornay, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rudin, Peter, von Basel und Arboldswil, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].