Esther Gabriel
wohnhaft in Adligenswil, aus Ebikon, Adligenswil und Ennetbürgen Aktuelle Mandate: PLEMAG Immobilien AG Verbundene Personen: Markus Gabriel So bleiben Sie über "Esther Gabriel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Gabriel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Esther Gabriel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Gabriel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Esther Gabriel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Esther Gabriel arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Esther Gabriel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Gabriel
Publikationsnummer: HR02-1005886293, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SE Sicherheit und Energie AG, in Dierikon, CHE-186.551.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Sebastian, von Flühli, in Ruswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amhof-Jakober, Claudia, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabriel, Esther, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caravatti, Géraldine, von Biasca, in Adligenswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kirchhofer, Lukas, von Büron, in Schötz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005886273, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Gabriel Rebsamen AG Kamin- und Ofenbau, in Dierikon, CHE-115.263.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gabriel, Esther, von Ennetbürgen, in Adligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caravatti, Géraldine, von Biasca, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004923835, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SE Sicherheit und Energie AG, in Dierikon, CHE-186.551.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669924).
Statutenänderung:
23.06.2020.
Zweck neu:
Beratung, Prüfung, Kontrolle und andere Dienstleistungen insbesondere im Bereich Brandschutz- und im Energiebereich für Behörden, Firmen und Privatpersonen;
Herstellung von, Handel mit und Vertrieb von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Schliesstechnik;
Beratung, Projektführung, Installation, Reparatur und Wartung von mechanischen, mechatronischen und elektronischen Schliessanlagen, Zutrittskontrollsystemen, Flucht- und Rettungswegtechnik, automatischen Türverschlüssen, Einbruchschutz für Türen und Fenster sowie Tresore;
Schlossöffnungsdienst und Reparaturen von Türschlössern und Anfertigung von Schlüsseln;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Esther, von Adligenswil, in Adligenswil, mit Einzelunterschrift.