Thomas Manfred Gabele
wohnhaft in Hallau, aus Beringen Aktuelle Mandate: Lunetta AG, SG Spedition AG und mehr Verbundene Personen: Siegfried Erich Gabele, Florian Gabele, Florian Gabele und mehr So bleiben Sie über "Thomas Manfred Gabele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Manfred Gabele"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Manfred Gabele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Manfred Gabele"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Manfred Gabele leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Manfred Gabele arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Handel (Konsumgüter)
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Manfred Gabele
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Manfred Gabele
Publikationsnummer: HR02-1005790961, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Lunetta AG, in Reiden, CHE-102.527.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005684718, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
SG Spedition AG, in Schaffhausen, CHE-107.415.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2022, Publ. 1005606692).
Statutenänderung:
17.02.2023.
Sitz neu:
Beringen.
Domizil neu:
Anthoptstrasse 4, 8222 Beringen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig in brieflicher Form an deren letztgemeldete Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Siegfried Erich, von Beringen, in Hallau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen];
Gabele, Florian, von Abtwil, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gabele, Monika Christine, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen];
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Hallau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Beringen].
Publikationsnummer: HR02-1005362975, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
SG Spedition AG, in Schaffhausen, CHE-107.415.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2021, Publ. 1005283865).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabele, Florian, von Abtwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gabele, Thomas Manfred, von Beringen, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].