Helene Katharina Fuchs
wohnhaft in Grosswangen, aus Luzern Aktuelle Mandate: Rafino Bau GmbH, ARTphotoparris GmbH und mehr Verbundene Personen: Albert Renato Koller, Albert Renato Koller, Albert Renato Koller So bleiben Sie über "Helene Katharina Fuchs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helene Katharina Fuchs"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Helene Katharina Fuchs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Helene Katharina Fuchs"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Helene Katharina Fuchs leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Helene Katharina Fuchs arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Erbringen von Werbedienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Allgemeiner Hochbau
Erbringen von Werbedienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Helene Katharina Fuchs
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Helene Katharina Fuchs
Publikationsnummer: HR02-1005895362, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rapido und Partner Bau GmbH, in Grosswangen, CHE-274.505.498, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586414).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Helene Katharina, genannt Elena Parris, von Luzern, in Grosswangen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005782743, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Rafino Bau GmbH, in Grosswangen, CHE-235.629.369, Klausenmatt 1, 6022 Grosswangen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Planung, Realisierung und Vermarktung von Bauten;
Erbringung von Dienstleistungen im Bau- und Baunebengewerbe. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern, sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern, Handel mit Waren aller Art;
Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 21.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fuchs, Helene Katharina, genannt Elena Parris, von Luzern, in Grosswangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005766042, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
stayinart SWISS GmbH, in Grosswangen, CHE-232.453.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030059).
Statutenänderung:
21.04.2023.
Firma neu:
ARTphotoparris GmbH.
Domizil neu:
Klausenmatt 1, 6022 Grosswangen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Astner, Hugo, italienischer Staatsangehöriger, in Uttenheim (IT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Froner, Magdalena, italienische Staatsangehörige, in Eppan (IT), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Robles Diaz, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Parris GmbH (CHE-114.067.169), in Grosswangen, Gesellschafterin, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koller, Albert Renato, von Berikon, in Grosswangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Helene, genannt Elena Parris, von Luzern, in Grosswangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.