Claudia Fritsche
wohnhaft in Wattwil, aus Basel Aktuelle Mandate: Genossenschaft Zeitgut Toggenburg Verbundene Personen: Peter Baumgartner, Monika Alpiger-Grob, Karolina Anna Staniszewski und mehr So bleiben Sie über "Claudia Fritsche" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Fritsche"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Fritsche" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Fritsche"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Fritsche leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Fritsche arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Fritsche
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Fritsche
Publikationsnummer: HR02-1005785978, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725154).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg Station (Lütisburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler Kuster, Pamela Marlis, von Altstätten, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger-Grob, Monika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann Schläpfer, Silvia Karin, von Ermatingen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler-Eggenberger, Meta, von St. Gallen, in Ebnat-Kappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Claudia, von Basel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fust, Felix Josef, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen der Statutenänderung haben keine Änderungen erfahren.]
Publikationsnummer: HR02-1004512069, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
LCS Legal and Compliance Solutions Ltd, in Lugano, CHE-324.812.869, società anonima (Nr. FUSC 249 del 22.12.2017, Pubbl. 3952513).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fritsche, Claudia Martha, da Appenzell, in Zurigo, membro, con firma collettiva a due.
Publikationsnummer: 3607171, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Enquire Rechtsanwälte AG(Enquire Attorneys-at-Law Ltd.), in Zürich, CHE-184.106.998, Stockerstrasse 46, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2017.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Brief, Telefax oder E-Mail) an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fritsche, Claudia Martha, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Nadine Evelyne, von Gondiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.