Hugo Fries
wohnhaft in Dallenwil, aus Neuenkirch Aktuelle Mandate: Elektro Fries GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hugo Fries" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Fries"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Fries" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Fries"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Fries leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Fries arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Fries
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Fries
Publikationsnummer: 5274792, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Odermatt und Schuler Elektro AG, in Dallenwil, CH-150.3.000.054-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2002, S. 11, Publ. 556268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fries, Hugo, von Neuenkirch, in Horw, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4622120, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Elektro Fries GmbH, in Dallenwil, CH-150.4.001.141-6, Städtlistrasse 25, 6383 Dallenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Elektrounternehmens. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Odermatt und Schuler Elektro AG, in Dallenwil (CH-150.3.000.054-8), einen Teil der Aktiven (Warenlager, Büroeinrichtung und Bürogeräte, EDV-Anlage, Werkstatt- und Lagereinrichtungen, Werkzeuge, Maschinen, Fahrzeuge, angefangene Arbeiten etc.) und keine Passiven gemäss einem per 01.09.2008 noch zu erstellenden Inventar und Übernahmevertrag zum Preis von höchstens CHF 180'000.-- zu übernehmen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Gründers vom 14.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fries, Hugo, von Neuenkirch, in Dallenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Publikationsnummer: 4022006, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Securiton AG, in Zollikofen, CH-035.3.004.022-1, Entwicklung, Herstellung, Verkauf oder Vermietung sowie Unterhalt von Produkten und Systemen der Sicherheitstechnik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 3, Publ. 3612658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fries, Hugo, von Triengen, in Düdingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schneider, Kurt, von Diessbach bei Büren, in Münchenbuchsee, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Rudolf, von Trachselwald, in Allmendingen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hintermann, Urs, von Beinwil am See, in Horriwil, mit Kollektivprokura zu zweien.