Jörg Ewald
wohnhaft in Zürich, aus Basel Aktuelle Mandate: Volirium AG, LE Leading Edge Holding GmbH Verbundene Personen: Stefan Lanz So bleiben Sie über "Jörg Ewald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Ewald"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jörg Ewald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jörg Ewald"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jörg Ewald leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jörg Ewald arbeiten
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Jörg Ewald
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jörg Ewald
Publikationsnummer: HR02-1004532047, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
AirToken GmbH, bisher in Risch, CHE-303.130.706, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843275).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Firma neu:
AirToken GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Horw.
Domizil neu:
Hans-Reinhard-Strasse 1, 6048 Horw. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2600091, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
LE Leading Edge Holding GmbH, in Ehrendingen, CHE-263.650.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011673).
Statutenänderung:
18.12.2015.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, Ariane, von Bowil, in Reinach (AG), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 1953647, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Flytec AG, in Horw, CHE-108.060.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621917).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Stefan, von Rohrbach, in Ehrendingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ewald, Jörg, von Basel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].