John Victor Essig
wohnhaft in Heiden, aus Mettauertal Aktuelle Mandate: Mediprof AG in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "John Victor Essig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "John Victor Essig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "John Victor Essig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "John Victor Essig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen John Victor Essig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen John Victor Essig arbeiten
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Betreiben von Betrieben des Gesundheitswesens
Privatpersonen mit dem Namen John Victor Essig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: John Victor Essig
Publikationsnummer: HR02-1006135652, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Mediprof AG, in Heiden, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1952919).
Firma neu:
Mediprof AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: HR02-1004696991, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ESBRAIN GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-192.720.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905566).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Spiegelhofstrasse 59, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1952919, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Mediprof AG, bisher in Winterthur, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226185).
Statutenänderung:
21.01.2015.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 9, 9410 Heiden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griem, Lars, von Villars-sur-Glâne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].