Michael Eleganti
wohnhaft in Luzern, aus Uznach Aktuelle Mandate: Eleganti Bauunternehmung AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Michael Eleganti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Eleganti"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Michael Eleganti" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Michael Eleganti"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Michael Eleganti leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Michael Eleganti arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Michael Eleganti
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Eleganti
Publikationsnummer: 5500396, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Thali + Eleganti Bauunternehmung AG, in Meggen, CH-100.9.024.207-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2000, S. 7696).
mit Hauptsitz in:
Luzern.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-100.3.021.919-1.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 10.12.1998].
Zweck Hauptsitz:
[Zweck wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Die Zeichnungsberechtigten Marco Thali und Michael Eleganti werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thali, Marco, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eleganti, Michael, von Uznach, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Thali + Eleganti Bauunternehmung AG, in M e g g e n , Schönblickstrasse 29, 6045 Meggen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Thali + Eleganti Bauunternehmung AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Luzern.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
10.12.1998 [Letzte Publikation im SHAB Nr. 248 vom 22.12.1998 Seite 8721].
Zweck Hauptsitz:
Betrieb einer Bauunternehmung;
Handel mit Baumaterialien;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Vermittlung, Erwerb, Finanzierung Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften;
Beteiligungen.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Verwaltungsratsbeschluss betreffend Errichtung der Zweigniederlassung: 20.10.2000.
Eingetragene Personen:
Thali, Marco, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eleganti, Michael, von Uznach, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.