Rolf Ehrsam
wohnhaft in Weiningen, aus Weiningen (ZH) Aktuelle Mandate: Infinite Solutions GmbH Verbundene Personen: Kriangjan Ehrsam-Rakkhot So bleiben Sie über "Rolf Ehrsam" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Ehrsam"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Ehrsam" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Ehrsam"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf Ehrsam leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf Ehrsam arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Rolf Ehrsam
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Ehrsam
Publikationsnummer: 3503001, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Oeschgen, in Oeschgen, CHE-103.367.532, Genossenschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2010, Publ. 5855352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam, Rolf, von Rümlingen, in Oeschgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Hans, von Oberlangenegg, in Oeschgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrist, Edgar, von Laufenburg, in Oeschgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Sulz (AG), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrsam, Pascal, von Rümlingen, in Oeschgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Stefan, von Oeschgen, in Oeschgen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3387111, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ehrsam Infrastructures GmbH, in Zürich, CHE-235.266.019, c/o Rolf Patrick Ehrsam, Beckhammer 31, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.02.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Liegenschaftsverwaltung, Handel mit Waren aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung im Veterinär- und Bauwesen. Sie ist im In- und Ausland tätig. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ehrsam, Rolf Patrick, von Weiningen ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2108227, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
C.P. AG, bisher in Regensdorf, CHE-100.533.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 20, Publ. 3431266).
Gründungsstatuten:
06.06.1977.
Statutenänderung:
20.01.2015.
Firma neu:
OMELUR PROJEKT AG.
Sitz neu:
Lenzburg.
Domizil neu:
Grabenweg 2, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Unternehmens- und Wirtschaftsberatung sowie Finanz- und Vermögensberatung;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum / Immobilien erwerben, belasten, veräussern, verwalten und vermieten.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'K. Richiger & B. Bucher', in Regensdorf, gemäss Bilanz per 31.12.1976 zum Preise von CHF 148'104.05, von dem CHF 100'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam, Rolf, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrsam-Rakkhot, Kriangjan, thailändische Staatsangehörige, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrsam-Suter, Gertrud, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Betschon Treuhand AG (CHE-114.525.723), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Lenzburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.