Thomas Dürst
wohnhaft in Filzbach, aus Glarus Nord Aktuelle Mandate: Bicom AG Verbundene Personen: Cornelia Hartmann-Altherr, Michèle Bisatz-Schmid So bleiben Sie über "Thomas Dürst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Dürst"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Dürst" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Dürst"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Dürst leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Dürst arbeiten
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Handel (IT- und Kommunikationsprodukte)
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Dürst
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Dürst
Publikationsnummer: HR02-1005812865, Handelsregister-Amt Glarus
Bicom AG, in Glarus Nord, CHE-106.240.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisatz, Jürg, von Scuol, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Cornelia, von Urnäsch, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bisatz-Schmid, Michèle, von Basel, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Dürst, Thomas, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2304185, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
digit-all.ch GmbH, in Zizers, CHE-207.536.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1336867).
Firma neu:
digit-all.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.07.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst, Mathias Kaspar, von Glarus Süd, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Thomas, von Glarus Süd, in Zizers, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1336867, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
digit-all.ch GmbH, in Zizers, CHE-207.536.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürst, Thomas, von Glarus Süd, in Zizers, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dürst, Mathias Kaspar, von Glarus Süd, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.