Régis Dessimoz
wohnhaft in Conthey, aus Conthey Aktuelle Mandate: Société Coopérative, Téléskis des Mayens de Conthey Verbundene Personen: Marlène Carvalho Ferreira, Pascal Walpen, Yvan Dubrit So bleiben Sie über "Régis Dessimoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Régis Dessimoz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Régis Dessimoz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Régis Dessimoz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Régis Dessimoz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Régis Dessimoz arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Régis Dessimoz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Régis Dessimoz
Publikationsnummer: 6765308, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société Coopérative, Téléskis des Mayens de Conthey, à Conthey, CH-626.5.002.501-9, société coopérative (No. FOSC 50 du 11.03.2011, p. 0, Publ. 6072466).
Modification des statuts:
02.07.2012.
Nouvelle adresse:
c/o Régis Dessimoz, Chemin de Tsamplan 1, 1976 Daillon.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Disière, Michel, de Savièse, à Savièse, membre, sans droit de signature;
Roh, Adrien, de Conthey, à Vétroz, membre, sans droit de signature;
Zihlmann, Bernard, de Genève, à Carouge GE, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux;
Germanier, Philippe, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Carvalho Ferreira, Marlène, ressortissante portugaise, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Walpen, Pascal, de Reckingen-Gluringen, à Sion, caissier, avec signature collective à deux avec le président. Selon déclaration du 02.07.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publikationsnummer: 2334224, Handelsregister-Amt Wallis
Proz Frères SA, à Sion, fabrication et commerce de matériaux de construction à Sion avec reprise d'exploitation, société anonyme (FOSC no 221 du 14.11.1995, p. 6242).
Personne et signature radiée:
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Jordan, Marie-Christine, de Sion et Orsières, à Bramois (Sion), avec procuration collective à deux avec un administrateur.
Handelsregister-Amt Wallis
Société Coopérative, Téléskis des Mayens de Conthey, à C o n t h e y , construction, exploitation d'installations de moyens de remontées mécaniques sur le territoire de la commune de Conthey afin de favoriser la pratique du ski, société coopérative (FOSC du 01.09.1993, no 169, p. 4609).
Modification des statuts:
14.04.2000.
Nouvelle adresse:
c/o David Roh, 1976 Erde.
Nouvelle parts sociales:
CHF 10. En assemblée générale du 14.04.2000, la société a réduit le montant des parts sociales de CHF 500 à CHF 10 en application des articles 874 al. 2 et 735 CO.
Personnes et signatures radiées:
Evéquoz, Louis, de Conthey, à Conthey, secrétaire, avec signature collective à deux;
Fontannaz, Charles-Albert, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Zihlmann, Bernard, de Genève, à Carouge GE, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Duc, Thierry, de Conthey, à Conthey, président, avec signature collective à deux;
Roh, David, de Conthey, à Conthey, membre, avec signature collective à deux;
Dubrit, Yvan, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature;
Germanier, Philippe, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature [précédemment: caissier];
Dessimoz, Régis, de Conthey, à Conthey, membre, sans droit de signature.