Georg Derungs
wohnhaft in Thalwil, aus Lumnezia Aktuelle Mandate: Veltlinerkeller AG Verbundene Personen: Claudio Derungs So bleiben Sie über "Georg Derungs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Georg Derungs"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Georg Derungs" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Georg Derungs"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Georg Derungs leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Georg Derungs arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Georg Derungs
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Georg Derungs
Publikationsnummer: HR02-1004649816, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Veltlinerkeller AG, in Zürich, CHE-102.654.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Georg, von Lumnezia, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Derungs, Claudio, von Lumnezia, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Susanne, von Kilchberg (ZH), in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004620563, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Veltlinerkeller AG, in Zürich, CHE-102.654.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S.28, Publ. 5551186).
Statutenänderung:
02.04.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Gastwirtschaften, die Übernahme von Gastwirtschaftsbetrieben und die Beteiligung an ähnlichen direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.01.1944 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm von Guido Mascioni die Liegenschaft "zum Schlüssel" in Zürich 1, mit dem zum Restaurant Veltlinerkeller gehörenden Wirtschaftsinventar lt. Vertrag vom 30.12.1943 zum Preise von CHF 224'000.--, getilgt durch Uebernahme von Grundpfandschulden im Betrage von CHF 126'000.-- und Hingabe von 98 als voll liberiert geltenden Aktien der Gesellschaft.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Georg, von Lumnezia, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Vignogn, in Zürich];
Züger Treuhand AG (CHE-106.555.805), in Wangen (SZ), Revisionsstelle [bisher: Züger Treuhand AG (CH-130.0.003.584-2)].
Publikationsnummer: 2955816, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Vella GR, in Vella, CH-350.5.000.297-4, Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder insbesondere durch preisgünstige Vermittlung eines bedarfsgerechten Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 8, Publ. 2002878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Irma, von Morissen, in Ilanz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lechmann, Lorenza, von Sumvitg, in Vella, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Derungs, Georgina, von Vella, in Vella, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derungs, Mathias, von Vella, in Vella, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Werner, von Vaz/Obervaz, in Vella, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casanova, Christine, von Lumbrein, in Vella, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwaller-Schefer, Oskar, von Kammersrohr, in Vella, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaller-Schefer, Vreni, von Kammersrohr, in Vella, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.