Alfred Chappuis
wohnhaft in Naters, aus Develier Aktuelle Mandate: CAN Vision AG, Central Apotheke Naters AG Verbundene Personen: Nicole Chappuis, Heinz-Peter Fallert, Nicole Chappuis So bleiben Sie über "Alfred Chappuis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Chappuis"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alfred Chappuis" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Chappuis"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alfred Chappuis leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alfred Chappuis arbeiten
Handel (Apotheken und Drogerien)
Handel (Apotheken und Drogerien)
Privatpersonen mit dem Namen Alfred Chappuis
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Chappuis
Publikationsnummer: HR02-1005424415, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
SAP Laupen AG, bisher in Laupen, CHE-148.386.974, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739546).
Statutenänderung:
04.03.2022.
Firma neu:
CAN Vision AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Naters.
Domizil neu:
Furkastrasse 1, 3904 Naters.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chappuis, Alfred, von Develier, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Chappuis, Nicole, von Buchholterberg, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005323435, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Central Apotheke Dr. Fallert AG, in Naters, CHE-113.698.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005130139).
Statutenänderung:
25.10.2021.
Firma neu:
Central Apotheke Naters AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Central-Apotheke, Dr. Heinz Fallert", in Naters, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2006 und Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom mit Aktiven von CHF 695'994.94 und Passiven von CHF 222'343.38, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und der Rest als Darlehen bestehen bleibt.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch elektronische Post an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chappuis, Alfred, von Develier, in Naters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Laupen BE (Laupen)];
Chappuis, Nicole, von Buchholterberg, in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Laupen BE (Laupen)].
Publikationsnummer: HR02-1005130139, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Central Apotheke Dr. Fallert AG, in Naters, CHE-113.698.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1885781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallert, Edith Elise, von Naters, in Naters, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kreuzer, Christine, von Naters, in Bettmeralp, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fallert, Simone, von Naters, in Brig-Glis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chappuis, Alfred, von Develier, in Laupen BE (Laupen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fallert, Heinz-Peter Dr., genannt Heinz, von Naters, in Naters, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Chappuis, Nicole, von Buchholterberg, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.