Charles Calame
wohnhaft in Thun, aus Basel Aktuelle Mandate: Treucal AG in Liquidation Verbundene Personen: Madeleine Althaus-Calame, André Michel Calame, Jean-Claude Calame So bleiben Sie über "Charles Calame" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Calame"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Charles Calame" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Charles Calame"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Charles Calame leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Charles Calame arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Charles Calame
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Charles Calame
Publikationsnummer: HR02-1005508391, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Gschwend Steffisburg AG, in Steffisburg, CHE-101.915.931, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799891).
Firma neu:
Gschwend Steffisburg AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Treucal AG, Selibühlweg 51, 3608 Thun [bisher: c/o Treucal AG, Panoramastrasse 7, 3600 Thun].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.06.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Treucal AG (CHE-105.906.316), in Thun, Liquidatorin.
Publikationsnummer: HR02-1005346327, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Treucal AG, in Thun, CHE-105.906.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S.0, Publ. 6135808).
Domizil neu:
Selibühlweg 51, 3608 Thun.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Unterdorfstrasse 6, 3612 Steffisburg].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus-Calame, Madeleine, von Lauperswil, in Signau, Präsidentin des Verwaltungsrates, Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Calame, André, von Basel, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Calame, Jean-Claude, von Basel, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005252251, Handelsregister-Amt Glarus
Hotreb Holding AG, in Glarus, CHE-107.918.595, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calame, Charles, von Basel, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Roland, von Ammerswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].