Hugo Eduard Busslinger
wohnhaft in Dietikon, aus Dietikon und Baden Aktuelle Mandate: Dörfli-Genossenschaft Wolfsmatt Verbundene Personen: Erich Oetiker, Daniela Federer, Peter Jüstel und mehr So bleiben Sie über "Hugo Eduard Busslinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Eduard Busslinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hugo Eduard Busslinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hugo Eduard Busslinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hugo Eduard Busslinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hugo Eduard Busslinger arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Hugo Eduard Busslinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Eduard Busslinger
Publikationsnummer: 1781649, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RegioSpitex Limmattal, in Dietikon, CHE-114.459.256, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1179367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busslinger, Hugo Eduard, von Dietikon und Baden, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Robert, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Pius Bernhard Franz, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Cornelia, von Häfelfingen, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Dürrenroth].
Publikationsnummer: 1026611, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dörfli-Genossenschaft Wolfsmatt, in Dietikon, CH-020.5.900.323-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6848876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Xaver, von Romoos, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Hugo, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4620324, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
RegioSpitex Limmattal, in Dietikon, CH-020.6.001.202-5, Oberdorfstrasse 15, 8953 Dietikon, Verein (Neueintragung).
Fusionen:
Der Verein entsteht aus Kombinationsfusion des Spitex Schlieren (CH-020.6.000.519-1), in Schlieren und des Spitexdienste Dietikon (CH-020.6.000.415-8), in Dietikon gemäss Fusionsvertrag vom 16.05.2008. Der Verein übernimmt gemäss Bilanzen per 31.12.2007 Aktiven von CHF 256'403.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 119'403.21 der Spitex Schlieren sowie Aktiven von CHF 332'452.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 331'563.-- der Spitexdienste Dietikon. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Statutendatum:
18.06.2008.
Zweck:
Der Verein betreibt eine Spitex-Organisation in der Region Limmattal. Er versteht sich als Versorger der Region mit Spitex-Dienstleistungen. Der Verein gewährleistet die fachgerechte, bedarfsorientierte Hilfe und Pflege zu Hause. Sie soll Personen, die wegen Alter, Behinderung, Krankheit oder Unfall auf besondere Dienstleistungen angewiesen sind, ermöglichen, selbstbestimmt in ihrem Wohnbereich zu verbleiben, sofern nicht medizinische oder andere Umstände - wie ein unverhältnismässiger Aufwand - einen Heim- oder Spitaleintritt erfordern. Der Verein erbringt seine Leistungen entsprechend den mit den Partnergemeinden abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen und gemäss den geltenden gesetzlichen Vorgaben. Der Verein ermöglicht eine angemessene Fort- und Weiterbildung auf allen Ebenen mit dem Ziel, die Qualität der Arbeit zu sichern und der Entwicklung anzupassen. Der Verein erfüllt seine Aufgaben in Zusammenarbeit mit den Hausärztinnen und Hausärzten, Spitälern und mit anderen spitexrelevanten Organisationen. Er vertritt die Anliegen der Gesundheitsförderung und -erhaltung gegenüber den betreuten Personen und deren Umfeld sowie in der Öffentlichkeitsarbeit..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Dienstleistungserträge, Beiträge der öffentlichen Hand und weitere Einnahmen..
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 7 bis 9 Mitgliedern, Geschäftsleitung und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Brändli, Jürg, von Wädenswil, in Schlieren, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busslinger, Hugo Eduard, von Dietikon und Baden, in Dietikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Robert, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Thomas, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei Röthenbühler, Dr. Andrea, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH;
Schädel, Franziska, von Wädenswil, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Elsbeth, von Eggiwil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Ruth, von Zürich und Neerach, in Geroldswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brogli, Daniela, von Schlieren, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grünenfelder, Cornelia, von Dürrenroth, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.