Wendelin Burri
wohnhaft in Malters, aus Malters Aktuelle Mandate: Wasserversorgung Littau-Berg Genossenschaft Verbundene Personen: Elias Otto Bühlmann, Heiner Geisseler, Pius Hofer und mehr So bleiben Sie über "Wendelin Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wendelin Burri"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Wendelin Burri" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Wendelin Burri"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Wendelin Burri leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Wendelin Burri arbeiten
Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser
Bereitstellung von Wasser und Abführung von Abwasser
Privatpersonen mit dem Namen Wendelin Burri
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Wendelin Burri
Publikationsnummer: HR02-1005894189, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wasserversorgung Littau-Berg Genossenschaft, in Luzern, CHE-102.371.399, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedi, Josef, 1957, von Malters, in Malters, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Pius, von Hasle bei Burgdorf, in Luzern, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bühlmann, Elias Otto, von Emmen, in Emmen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Geisseler, Heiner, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Wendelin, von Malters, in Malters, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 5204830, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Verband der Milchlieferanten Luzern und Umgebung, in Luzern, CH-100.5.008.230-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1581).
Statutenänderung:
22.01.2009.
Domizil neu:
c/o Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP, Friedentalstrasse 43, 6002 Luzern.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich deren Vermögen.]. Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 06.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Vorstand: neun Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Peter, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten;
Studhalter, Josef, von Horw, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Riedweg, Hansruedi, von Luzern, in Luzern, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Forster, Hans, von Entlebuch, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Urs, von Kriens und Entlebuch, in Kriens, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lisibach, Josef, von Littau, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Hanspeter, von Schüpfheim, in Buchrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burri, Wendelin, von Malters, in Littau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dormann, Andreas, von Emmen und Rothenburg, in Emmen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Haas, Werner, von Kriens, in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Keiser, Valentin, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Frei, Walter, von Ehrendingen, in Horw, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Krummenacher, Urs, von Root und Escholzmatt, in Root, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2051224, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wasserversorgung Littau-Berg, in Littau, Versorgung der Liegenschaften von Littau-Berg mit Grundwasser, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.1995, S. 3700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisseler, Heinrich, von Littau, in Littau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Otto, von Emmen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Burri, Wendelin, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.