Priska Brüderlin
wohnhaft in Ursenbach, aus Muttenz Aktuelle Mandate: Lerch Treuhand AG Verbundene Personen: Curdin Bundi, Caspar Baader-Buri, Reto Bobst und mehr So bleiben Sie über "Priska Brüderlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Priska Brüderlin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Priska Brüderlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Priska Brüderlin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Priska Brüderlin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Priska Brüderlin arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Priska Brüderlin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Priska Brüderlin
Publikationsnummer: 4290093, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CHE-114.942.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4145361, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU), in Ursenbach, CHE-101.749.638, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, Publ. 5528148).
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Ursenbach (FGU) in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Plüss, Beat, von Murgenthal, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans-Peter, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger-Kölliker, Linda, von Rohrbach und Wangenried, in Ursenbach, Präsidentin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Jakob, von Wyssachen, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub-Mosimann, Ursula, von Sumiswald, in Ursenbach, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5607736, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Lerch Treuhand AG, in Itingen, CH-280.3.012.894-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 6, Publ. 5188524).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch, Ernst, von Affoltern im Emmental, in Känerkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bobst, Reto, von Oensingen, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brüderlin, Priska, von Muttenz, in Ursenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf-Nebiker, Thomas, von Wisen SO, in Buckten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Nebiker-Lauber, Thomas, von Itingen und Häfelfingen, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Ryf, Stephan, von Rumisberg, in Bützberg, mit Kollektivprokura zu zweien.