Pierre-André Broquet
wohnhaft in Bévilard, aus Movelier Aktuelle Mandate: Broquet décolletage SA Verbundene Personen: Alain Broquet, Nicolas Broquet So bleiben Sie über "Pierre-André Broquet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pierre-André Broquet"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pierre-André Broquet" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pierre-André Broquet"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pierre-André Broquet leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pierre-André Broquet arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Pierre-André Broquet
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pierre-André Broquet
Publikationsnummer: HR02-1005018967, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Broquet décolletage SA, à Valbirse, CHE-114.394.817, société anonyme (No. FOSC 42 du 03.03.2015, p.0, Publ. 2018853). Selon déclaration du 29.10.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl (CHE-106.051.887), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Broquet, Nicolas, de Movelier, à Bévilard (Valbirse), président du conseil d'administration, directeur, avec signature individuelle [précédemment: président, directeur, avec signature individuelle];
Broquet, Alain, de Movelier, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Broquet, Pierre-André, de Movelier, à Bévilard (Valbirse), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: 1864783, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Broquet décolletage SA, à Bévilard, CHE-114.394.817, société anonyme (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554408).
Inscription ou modification de personne(s):
Broquet, Nicolas, de Movelier, à Bévilard, président et directeur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle];
Broquet, Pierre-André, de Movelier, à Bévilard, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature individuelle];
Broquet, Alain, de Movelier, à Bévilard, administrateur, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl (CHE-106.051.887), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Bruno Heinz & Fils Sàrl (CH-670.4.001.144-8), ].
Publikationsnummer: 6554408, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Broquet décolletage SA, à Bévilard, CH-036.3.042.334-2, société anonyme (No. FOSC 129 du 07.07.2008, p. 3, Publ. 4560858).
Inscription ou modification de personne(s):
Broquet, Pierre-André, de Movelier, à Bévilard, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle];
Broquet, Nicolas, de Movelier, à Bévilard, administrateur, avec signature individuelle.