Christian Brädler
wohnhaft in Hohentengen am Hochrhein, aus Deutschland Aktuelle Mandate: Bravera GmbH Verbundene Personen: Hugo Kaiser So bleiben Sie über "Christian Brädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Brädler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Brädler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Brädler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Brädler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Brädler arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Brädler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Brädler
Publikationsnummer: HR02-1004496692, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Swiss Iron Group GmbH, in Kaiserstuhl, CHE-113.655.139, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2014, Publ. 1328485).
Firma neu:
Swiss Iron Group GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.10.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brädler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Kaiser, Hugo, deutscher Staatsangehöriger, in Pfungen, Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6378660, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bravera GmbH, in Höri, CH-020.4.034.582-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 33, Publ. 3705136). Gemäss Erklärung vom 20.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brädler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4609954, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Iron Group GmbH, in Höri, CH-020.4.035.593-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2007, S. 24, Publ. 3959334).
Statutenänderung:
11.06.2008.
Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck ist die Ausführung von Eisenleger- und Armierungsarbeiten sowie alle Arbeiten der Baubranche. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt mit ihr im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 02.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bortoluzzi, Giorgio, von Oberrieden, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Morina, Orhan, serbischer Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brädler, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Kaiser, Hugo, deutscher Staatsangehöriger, in Pfungen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.