Adamo Pino Bonorva
wohnhaft in Ebikon, aus Ebikon Aktuelle Mandate: e-nairs GmbH, SailCom Genossenschaft und mehr Verbundene Personen: Sonia Cosima Bonorva-Manfreda, Tina Meseck, Andrey Belousov und mehr So bleiben Sie über "Adamo Pino Bonorva" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adamo Pino Bonorva"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Adamo Pino Bonorva" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adamo Pino Bonorva"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Adamo Pino Bonorva leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Adamo Pino Bonorva arbeiten
Herstellung von EDV-Geräten
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Herstellung von EDV-Geräten
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Maschinen)
Erbringen von Werbedienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Adamo Pino Bonorva
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Adamo Pino Bonorva
Publikationsnummer: HR02-1005955943, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
e-nairs GmbH, in Ebikon, CHE-417.966.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2018, Publ. 4359891).
Domizil neu:
Obfalken 21, 6030 Ebikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Osterwalder, Diego Guillermo, von Gaiserwald, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonorva, Sonia, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bonorva, Adamo, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005771510, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Dabosa GmbH, in Ebikon, CHE-203.727.602, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732298).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonorva, Adamo Pino, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bonorva, Damiano Simone, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bonorva-Manfreda, Sonia Cosima, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005238000, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SailCom Genossenschaft, in Zürich, CHE-100.852.334, Genossenschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144728).
Statutenänderung:
09.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmeier, Markus, von Wettingen, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonorva, Adamo Pino, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeby, Didier Willy, von Giffers, in Bossonnens, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.