Thomas Bohny
wohnhaft in Spiegel b. Bern, aus Zunzgen und Basel Aktuelle Mandate: ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, Netrics Thun AG, Steffisburg Verbundene Personen: Marc Kiefer, Peter Schär, Michael Brügger und mehr So bleiben Sie über "Thomas Bohny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Bohny"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Bohny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Bohny"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Bohny leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Bohny arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Bohny
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Bohny
Publikationsnummer: HR02-1005778788, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ATAG Wirtschaftsorganisationen AG, in Bern, CHE-103.937.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringler, Simone, von Lohn-Ammannsegg, in Lyss, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohny, Thomas, von Basel, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4380445, Handelsregister-Amt Bern, (36)
BlueStone Consulting Group AG, in Heimberg, CHE-333.986.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178377).
Statutenänderung:
18.07.2018.
Sitz neu:
Steffisburg.
Domizil neu:
Aumattweg 66, 3613 Steffisburg. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle;
Bohny, Thomas, von Zunzgen und Basel, in Spiegel b. Bern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.