Imelda Maria Binz-Ferrari
wohnhaft in Curaglia, aus Gerlafingen, Zürich und Schlieren Aktuelle Mandate: Fundaziun la caura Verbundene Personen: Emil Pally, Mario Josef Okle, Urs Egli So bleiben Sie über "Imelda Maria Binz-Ferrari" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Imelda Maria Binz-Ferrari"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Imelda Maria Binz-Ferrari" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Imelda Maria Binz-Ferrari"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Imelda Maria Binz-Ferrari leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Imelda Maria Binz-Ferrari arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Imelda Maria Binz-Ferrari
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Imelda Maria Binz-Ferrari
Publikationsnummer: HR02-1005327850, Handelsregister-Amt Graubünden
Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Peter, von Schlieren, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gildenhorn, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gildenhorn, Ludmila, deutsche Staatsangehörige, in Medel (Lucmagn), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2339055, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Fundaziun la caura, in Medel (Lucmagn), CHE-385.668.521, c/o la caura, Via Lucmagn 19, 7184 Curaglia, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.07.2015.
Zweck:
Die Stiftung fördert die Ziegenhaltung und die Verwertung von Ziegenprodukten in der Val Medel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.08.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Salenstein und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Jacqueline, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binz-Ferrari, Imelda, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Christoph, von Tujetsch, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5991976, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
medelFORsense GmbH, in Medel (Lucmagn), CH-350.4.002.911-2, Via Lucmagn 92, 7184 Curaglia, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2011.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Seminaren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pally-Götz, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.