Carolyn Susan Bächler-Schenk
wohnhaft in Unterägeri, aus Mörschwil und Deutschland Aktuelle Mandate: Kopanyo AG, Bächler Carolyn Verbundene Personen: Konrad Bächler So bleiben Sie über "Carolyn Susan Bächler-Schenk" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Carolyn Susan Bächler-Schenk"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Carolyn Susan Bächler-Schenk" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Carolyn Susan Bächler-Schenk"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Carolyn Susan Bächler-Schenk leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Carolyn Susan Bächler-Schenk arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
BranchCode_n/a
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
BranchCode_n/a
Privatpersonen mit dem Namen Carolyn Susan Bächler-Schenk
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Carolyn Susan Bächler-Schenk
Publikationsnummer: 4223335, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Kopanyo AG, in Baar, CHE-345.114.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552883).
Statutenänderung:
03.05.2018.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
c/o Carolyn Bächler-Schenk, Schönwart 19, 6314 Unterägeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn Susan, von Mörschwil, in Unterägeri, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Bächler, Konrad, von Mörschwil, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar].
Publikationsnummer: 3689517, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Tensid EQS AG, in Baar, CHE-480.446.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächler-Schenk, Carolyn, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sultzer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hiller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2692443, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EQS Schweiz AG, in Zürich, CHE-480.446.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7172986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächler-Schenk, Carolyn, von Mörschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.