Emil Amgwerd
wohnhaft in Affoltern am Albis, aus Sattel Aktuelle Mandate: Amgwerd Autoverwertung GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Emil Amgwerd" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emil Amgwerd"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Emil Amgwerd" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emil Amgwerd"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Emil Amgwerd leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Emil Amgwerd arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Emil Amgwerd
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Emil Amgwerd
Publikationsnummer: 6212824, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CrashRep GmbH, in Uitikon, CH-020.4.026.555-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 24, Publ. 3878526).
Statutenänderung:
04.04.2011.
Sitz neu:
Stallikon.
Domizil neu:
Bleikistrasse 23, 8143 Stallikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Fahrzeugreparaturen sowie den Handel mit Fahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Erich, von Zürich und Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00;
Amgwerd, Emil, von Sattel, in Affoltern am Albis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 26'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Hans, von Vechigen, in Stallikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 27'000.00].
Publikationsnummer: 4208648, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autoverwertung Buchs AG, in Buchs ZH, CH-020.3.030.408-7, Verwertung und Entsorgung von Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 22, Publ. 4037400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amgwerd, Emil, von Sattel, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khatib, Ali, von Schüpfheim, in Dällikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4037400, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Autoverwertung Buchs AG in Liquidation, in Buchs ZH, CH-020.3.030.408-7, Verwertung und Entsorgung von Fahrzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 22, Publ. 3971204).
Firma neu:
Autoverwertung Buchs AG. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 86 Abs. 3 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Choukeir, Mustapha Khalil, libanesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mostafa, Habib Houssein, libanesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khatib, Ali, von Schüpfheim, in Dällikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Liquidator];
Amgwerd, Emil, von Sattel, in Birmensdorf ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Liquidator].