Anton Aigner
wohnhaft in Kottingbrunn, aus Österreich Aktuelle Mandate: GSW Touristik AG Verbundene Personen: Robert Painsy So bleiben Sie über "Anton Aigner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anton Aigner"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Anton Aigner" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Anton Aigner"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Anton Aigner leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Anton Aigner arbeiten
Betreiben eines Reisebüros
Betreiben eines Reisebüros
Privatpersonen mit dem Namen Anton Aigner
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Anton Aigner
Publikationsnummer: 2976361, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
GSW GTA-SKY-WAYS Touristik Swiss AG, in Liestal, CHE-265.472.670, Sichternstrasse 46, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.07.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung von Pauschalreisen und deren vornehmlich in der Schweiz erfolgenden Vertrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder - mit Zustimmung der Aktionäre - per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.07.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aigner, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Kottingbrunn (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Painsy, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1851645, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SCI Swiss Cruises International Kreuzfahrten GmbH, in Liestal, CHE-113.286.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459151).
Statuten neu:
19.11.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.11.2014 und Bilanz per 30.06.2014 mit Aktiven von CHF 8'680'049.92 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'584'108.76 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 820 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
SCI Swiss Cruises International Kreuzfahrten AG.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 820'000.00.
Aktien neu:
820 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern deren Adressen bekannt sind, ansonsten durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
[aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GTA-SKY-WAYS Reiseveranstaltungs GesmbH (FN 137062 m), in Wien (AT), Gesellschafterin;
Aigner, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Kottingbrunn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Painsy, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1459151, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
SCI Swiss Cruises International Kreuzfahrten GmbH, bisher in Basel, CHE-113.286.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386153).
Gründungsstatuten:
22.04.2009.
Statutenänderung:
08.04.2014.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Sichternstrasse 46, 4410 Liestal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aigner, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Kottingbrunn (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 410 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 410'000.00];
GTA-SKY-WAYS Reiseveranstaltungs GesmbH (FN 137062 m), in Wien (AT), Gesellschafterin, mit 410 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 410'000.00].