Christian Martin Aeschlimann
wohnhaft in Auswil, aus Rüegsau Aktuelle Mandate: Aeschlimann Sport & Design GmbH Verbundene Personen: Therese Aeschlimann So bleiben Sie über "Christian Martin Aeschlimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Martin Aeschlimann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Martin Aeschlimann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Martin Aeschlimann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Martin Aeschlimann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Martin Aeschlimann arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Martin Aeschlimann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Martin Aeschlimann
Publikationsnummer: HR02-1005819126, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernsehgenossenschaft Auswil, in Auswil, CHE-103.961.238, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764633).
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Auswil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodenmann-Nyffeler, Manuela, von Herisau und Eriswil, in Auswil, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Christian Martin, von Rüegsau, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schär, Andreas, von Walterswil BE, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuch, Ulrich Eduard, von Uebeschi, in Auswil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oberli-Neuenschwander, Rosmarie, von Rüderswil und Eggiwil, in Auswil, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haldimann, Marianne, von Signau, in Heimisbach (Trachselwald), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR01-1004770866, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Aeschlimann Sport & Design GmbH, in Auswil, CHE-489.183.890, Hermandingen 73, 4944 Auswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des Sports, insbesondere des Skis- und Wintersports, Serviceleistungen, Verleih und Verkauf von Sportartikeln, Design von Sportgeräten und Holzmöbeln, allgemeine Schreinerarbeiten sowie Dienstleistungen im Bereich der Fotografie. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen bzw. Unternehmungen übernehmen und verkaufen oder solche begründen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.11.2019 und Inventar per 30.06.2019, Aktiven von CHF 154'229.11 und Fremdkapital von CHF 3'006.45 des Einzelunternehmens Ski Service Aeschlimann, in Auswil (CHE-114.483.361), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00.00 ausgegeben und CHF 131'222.66 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 20.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aeschlimann, Christian Martin, von Rüegsau, in Auswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aeschlimann, Therese, von Rüegsau, in Auswil, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1800299, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernsehgenossenschaft Auswil, in Auswil, CHE-103.961.238, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 4, Publ. 5212438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Kaspar, von Heimiswil, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minder-Brechbühler, Marianne, von Auswil, in Auswil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Werner, von Oberlangenegg, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann-Nyffeler, Manuela, von Herisau und Eriswil, in Auswil, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Andreas, von Walterswil BE, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aeschlimann, Christian Martin, von Rüegsau, in Auswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.