Stephan Addor
wohnhaft in Lauenen b. Gstaad, aus Sainte-Croix Aktuelle Mandate: Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl, Cottierstift der Landschaft Saanen und mehr Verbundene Personen: Lotti Reichenbach, Willi Bendicht Oehrli, Simon Walker und mehr So bleiben Sie über "Stephan Addor" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Addor"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stephan Addor" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stephan Addor"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stephan Addor leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stephan Addor arbeiten
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verbände und Vereinigungen
Strassen-, Schienen- und Tunnelbau
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verbände und Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Stephan Addor
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stephan Addor
Publikationsnummer: 2528645, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl, in Lauenen, CHE-102.256.717, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.1990).
Statutenänderung:
29.05.2015.
Firma neu:
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl.
Domizil neu:
c/o Stephan Addor, Sattelweg 1, 3782 Lauenen b. Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger von Saanen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand-Egger, Annelies, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Kassierin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Emil, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Ernst, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Lotti, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin und Kassierin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Willi Bendicht, genannt Willibenz, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1132349, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Cottierstift der Landschaft Saanen, in Saanen, CH-036.7.058.406-8, c/o Arthur Haldi, Mattegässli 11, 3780 Gstaad, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
13.08.2013.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt den Unterhalt, Betrieb, die Bewirtschaftung der sich in ihrem Eigentum befindlichen landwirtschaftlichen Liegenschaften und gegebenfenfalls den Zukauf.
Aufsichtsbehörde:
Einwohnergemeinde Saanen. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.08.2012 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Brand, Max, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jungen, Walter, von Frutigen, in Gstaad (Saanen), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauswirth, Daniel, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raaflaub, Willi Max, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichenbach, Karl, von Lauenen, in Lauenen bei Gstaad (Lauenen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Siebenthal, Urs, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Simon, von Saanen, in Feutersoey (Gsteig), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haldi, Arthur, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5728532, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kiosque Neuve-Porte Stéphane Addor, à La Neuveville, CH-036.1.048.119-7, rue du Tempé, 2520 La Neuveville, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
Objet de l'entreprise:
Exploitation d'un kiosque.
Personne(s) inscrite(s):
Addor, Stéphane, de Sainte-Croix, à Saicourt, titulaire, avec signature individuelle.