Marianne Ackle-Fischer
wohnhaft in Obermumpf, aus Zurzach und Herznach-Ueken Aktuelle Mandate: Fahrschule Martin Ackle GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Martin Ackle So bleiben Sie über "Marianne Ackle-Fischer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marianne Ackle-Fischer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marianne Ackle-Fischer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marianne Ackle-Fischer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marianne Ackle-Fischer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marianne Ackle-Fischer arbeiten
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marianne Ackle-Fischer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marianne Ackle-Fischer
Publikationsnummer: HR02-1005402451, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, CHE-111.718.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S.2, Publ. 5352754). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Zurzach, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: von Ueken und Rümikon].
Publikationsnummer: 2321194, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Fahrschule Martin Ackle GmbH, in Obermumpf, c/o Martin Ackle, Leueren 12, 4324 Obermumpf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
7.06.2004.
Zweck:
Betrieb einer Fahrschule;
kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Martin Ackle, Fahrschule', in Obermumpf, gemäss Bilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 50'288.35 und Passiven von CHF 14'420.15 zum Preise von CHF 35'868.20, wovon CHF 20'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 15'868.20 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ackle, Martin, von Ueken, in Obermumpf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Obermumpf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Raiffeisenbank Gipf-Oberfrick-Frick-Wittnau-Oeschgen, in Gipf-Oberfrick, Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mösch, Bruno, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackle-Fischer, Marianne, von Ueken und Rümikon, in Herznach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Oswald, von Lengnau AG, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Christoph, von Obermumpf, in Frick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Pius, von Frick, in Gipf-Oberfrick, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Meyer, Anton, von Schwaderloch, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wernli, Christian, von Thalheim AG, in Künten, mit Kollektivprokura zu zweien.