Auskünfte zu Coiffeur Bernina GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Coiffeur Bernina GmbH
- Coiffeur Bernina GmbH ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit tätig. Der Sitz liegt in Zürich.
- Coiffeur Bernina GmbH hat 2 Personen im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 12.12.2022.
- Die im Handelsregister ZH eingetragene UID lautet CHE-324.860.555.
- Club Mate (Schweiz) GmbH, Comfortable GmbH, Corrado IMBIMBO'S Frischmärkte AG haben die gleiche Adresse wie Coiffeur Bernina GmbH.
Management (2)
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.12.2017
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.063.044-5
UID/MWST
CHE-324.860.555
Branche
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Coiffeurschule (für berufliche Aus- und Weiterbildungen, Kurse, Seminar- und Reiseveranstaltungen, Vorträge usw.) sowie eines Coiffeursalons. Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Coiffeur Saleh Bernina GmbH
- Coiffeur Saleh Ausbildungszentrum GmbH
- Coiffeur Saleh Training Centre LLC
- Coiffeur Saleh Centro di Formazione SAGL
- Coiffeur Saleh Centre de Formation SARL
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Coiffeur Bernina GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005625389, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coiffeur Saleh Bernina GmbH, in Zürich, CHE-324.860.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016515).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Firma neu:
Coiffeur Bernina GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saleh, Ghamkin, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Al Saleh, Mjwel, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Saleh, Bahjat, von Gettnau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tramparulo, Giuliano, italienischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ali, Awaz, syrischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ali, Nouri, syrischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004471065, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coiffeur Saleh Ausbildungszentrum GmbH, in Zürich, CHE-324.860.555, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915661).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saleh, Ghamkin, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Saleh, Bahjat, von Gettnau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3915661, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Coiffeur Saleh Ausbildungszentrum GmbH(Coiffeur Saleh Training Centre LLC) (Coiffeur Saleh Centre de Formation SARL) (Coiffeur Saleh Centro di Formazione SAGL), in Zürich, CHE-324.860.555, Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.11.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben einer Coiffeurschule (für berufliche Aus- und Weiterbildungen, Kurse, Seminar- und Reiseveranstaltungen, Vorträge usw. ) sowie eines Coiffeursalons (für Behandlungen, Verkauf von Produkten usw.). Ferner kann die Gesellschaft alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Saleh, Ghamkin, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Al Saleh, Mjwel, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mohammad, Delshad, syrischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.